GOMEZ GARCIA BERNAL ANA MARIA
Informe ejecutivo de GOMEZ GARCIA BERNAL ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ GARCIA BERNAL ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGILITY TRACKS & TRENDS SL | Administrador Unico | 21/06/2011 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GARCIA BERNAL ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GARCIA BERNAL ANA MARIA
Empresa: MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA
Apoderado
- Gomez Garcia Bernal Ana Maria
- Gomez Garcia Bernal Ana Maria
- Oroz Campos Alvaro
- Oroz Campos Alvaro
- Wauters Sarah Robert M
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36072 , F 184, S 8, H M 252860, I/A 98 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA
Apoderado
- Fernandez Lopez Javier
- Fernandez Lopez Javier
- Gomez Garcia Bernal Ana Maria
- Gomez Garcia Bernal Ana Maria
- Gonzalez Perez Evelyn
- Gonzalez Perez Evelyn
- Oroz Campos Alvaro
- Oroz Campos Alvaro
- Oset Echarte Jose Manuel
- Oset Echarte Jose Manuel
- Puillet Sylvie Eugenie Yvonne
- Puillet Sylvie Eugenie Yvonne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36072 , F 180, S 8, H M 252860, I/A 88 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-28
Empresa: MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Gomez Garcia Bernal Ana Maria
- Gonzalez Perez Evelyn
- Oroz Campos Alvaro
- Oset Echarte Jose Manuel
- Puillet Sylvie Eugenie Yvonne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36072 , F 180, S 8, H M 252860, I/A 88 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-28
Empresa: MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Gomez Garcia Bernal Ana Maria
- Gonzalez Perez Evelyn
- Oroz Campos Alvaro
- Oset Echarte Jose Manuel
- Puillet Sylvie Eugenie Yvonne
- Verdesoto Gomez Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36072 , F 177, S 8, H M 252860, I/A 80 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Empresa: MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA
Apoderado
- Gomez Garcia Bernal Ana Maria
- Gonzalez Perez Evelyn
- Oset Echarte Jose Manuel
- Puillet Sylvie Eugenie Yvonne
- Terol Espinosa De Los Monteros Ignacio
- Verdesoto Gomez Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36072 , F 177, S 8, H M 252860, I/A 80 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Empresa: MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA
Apoderado
- Gomez Garcia Bernal Ana Maria
- Gonzalez Perez Evelyn
- Oset Echarte Jose Manuel
- Puillet Sylvie Eugenie Yvonne
- Terol Espinosa De Los Monteros Ignacio
- Verdesoto Gomez Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36072 , F 176, S 8, H M 252860, I/A 78 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
Empresa: MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Gomez Garcia Bernal Ana Maria
- Gonzalez Perez Evelyn
- Oset Echarte Jose Manuel
- Rodelgo Perez Miriam
- Verdesoto Gomez Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36072 , F 176, S 8, H M 252860, I/A 78 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
Empresa: MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Gomez Garcia Bernal Ana Maria
- Gonzalez Perez Evelyn
- Oset Echarte Jose Manuel
- Rodelgo Perez Miriam
- Verdesoto Gomez Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20090 , F 43, S 8, H M 252860, I/A 62 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Empresa: EFISOS MANAGEMENT SL
Apoderado
- Gomez Garcia Bernal Ana Maria
- Villar Manzano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 68, S 8, H M 533396, I/A 2 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Empresa: AGILITY TRACKS & TRENDS SL
Administrador Unico
- Gomez Garcia Bernal Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28958 , F 169, S 8, H M 521484, I/A 1 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-28
Información de GOMEZ GARCIA BERNAL ANA MARIA
Mostramos los datos de GOMEZ GARCIA BERNAL ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GARCIA BERNAL ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos