VERDESOTO GOMEZ HECTOR
Informe ejecutivo de VERDESOTO GOMEZ HECTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VERDESOTO GOMEZ HECTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 16/07/2018 | 30/07/2019 |
MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA | Apoderado | 12/02/2018 | 16/07/2018 |
MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 04/03/2014 | 12/02/2018 |
VINCULACIONES DE VERDESOTO GOMEZ HECTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERDESOTO GOMEZ HECTOR
Empresa: MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Verdesoto Gomez Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36072 , F 179, S 8, H M 252860, I/A 85 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Empresa: MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36072 , F 177, S 8, H M 252860, I/A 80 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Empresa: MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36072 , F 177, S 8, H M 252860, I/A 80 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Empresa: MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36072 , F 176, S 8, H M 252860, I/A 78 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
Empresa: MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Gomez Garcia Bernal Ana Maria
- Gonzalez Perez Evelyn
- Oset Echarte Jose Manuel
- Rodelgo Perez Miriam
- Verdesoto Gomez Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36072 , F 176, S 8, H M 252860, I/A 78 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
Empresa: MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Gomez Garcia Bernal Ana Maria
- Gonzalez Perez Evelyn
- Oset Echarte Jose Manuel
- Rodelgo Perez Miriam
- Verdesoto Gomez Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20090 , F 43, S 8, H M 252860, I/A 62 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Información de VERDESOTO GOMEZ HECTOR
Mostramos los datos de VERDESOTO GOMEZ HECTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERDESOTO GOMEZ HECTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos