EEROS RESTAURANTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Isaac Peral, 4
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social EEROS RESTAURANTE SL
CIF B93319929
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 20/03/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EEROS RESTAURANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EEROS RESTAURANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aro Maarit Sisko | Liquidador | 06/05/2021 | 06/05/2021 |
Garkman Lars Olof | Socio Unico | 07/06/2019 | 06/05/2021 |
Garkman Lars Olof | Administrador Unico | 07/06/2019 | 06/05/2021 |
Garkman-kurki Lea Maria | Socio Unico | 18/01/2017 | 07/06/2019 |
Garkman-kurki Lea Maria | Administrador Unico | 18/01/2017 | 07/06/2019 |
Garkman-kurki Lea Maria | Administrador Solidario | 29/12/2014 | 18/01/2017 |
Kurki Sami | Administrador Solidario | 29/12/2014 | 18/01/2017 |
Suutarinen Eero Juhani | Socio Unico | 21/03/2014 | 29/12/2014 |
Suutarinen Eero Juhani | Administrador Unico | 21/03/2014 | 29/12/2014 |
ACTOS BORME DE EEROS RESTAURANTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 4163, F 32, S 8, H MA122401, I/A 5 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 4163, F 32, S 8, H MA122401, I/A 5 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 4163, F 32, S 8, H MA122401, I/A 5 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 4163, F 32, S 8, H MA122401, I/A 5 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 4163, F 32, S 8, H MA122401, I/A 5 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 4163, F 32, S 8, H MA122401, I/A 4 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 4163, F 32, S 8, H MA122401, I/A 4 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-29
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 4163, F 32, S 8, H MA122401, I/A 4 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 4163, F 32, S 8, H MA122401, I/A 3 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 4163, F 32, S 8, H MA122401, I/A 3 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-29