KURKI SAMI
Informe ejecutivo de KURKI SAMI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KURKI SAMI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EEROS RESTAURANTE SL | Administrador Solidario | 29/12/2014 | 18/01/2017 |
VINCULACIONES DE KURKI SAMI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KURKI SAMI
Empresa: EEROS RESTAURANTE SL
Administrador Solidario
- Garkman-kurki Lea Maria
- Kurki Sami
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 4163, F 32, S 8, H MA122401, I/A 3 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-29
Empresa: EEROS RESTAURANTE SL
Administrador Solidario
- Garkman-kurki Lea Maria
- Kurki Sami
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 4163, F 31, S 8, H MA122401, I/A 2 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-29
Información de KURKI SAMI
Mostramos los datos de KURKI SAMI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KURKI SAMI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos