SUUTARINEN EERO JUHANI
Informe ejecutivo de SUUTARINEN EERO JUHANI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE SUUTARINEN EERO JUHANI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUUTARINEN EERO JUHANI
Empresa: EEROS RESTAURANTE SL
Administrador Unico
- Suutarinen Eero Juhani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 4163, F 31, S 8, H MA122401, I/A 2 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-29
Empresa: EEROS RESTAURANTE SL
Administrador Unico
- Suutarinen Eero Juhani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 4163, F 31, S 8, H MA122401, I/A 1 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-29
Empresa: EEROS RESTAURANTE SL
Socio Único
- Suutarinen Eero Juhani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 4163, F 31, S 8, H MA122401, I/A 1 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-29
Empresa: E Y P VIVIAN SL
Apoderado
- Suutarinen Eero Juhani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5074, L 3981, F 156, S 8, H MA115920, I/A 2 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-29
Información de SUUTARINEN EERO JUHANI
Mostramos los datos de SUUTARINEN EERO JUHANI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUUTARINEN EERO JUHANI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos