DISLAYPE SL - EXTINGUIDA
Municipio Jaén
Provincia Jaén
Razón Social DISLAYPE SL
CIF B23414352
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Latorre Peinado Alicia
VINCULACIONES DE DISLAYPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISLAYPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Latorre Peinado Alicia | Administrador Unico | 29/05/2014 | 10/11/2014 |
Latorre Peinado Javier | Administrador Unico | 28/05/2013 | 29/05/2014 |
Latorre Gomez Ramon | Administrador Unico | 28/05/2013 |
ACTOS BORME DE DISLAYPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 209, S 8, H J 8047, I/A 5 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-23
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 209, S 8, H J 8047, I/A 5 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 209, S 8, H J 8047, I/A 4 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 209, S 8, H J 8047, I/A 4 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 209, S 8, H J 8047, I/A 3 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 209, S 8, H J 8047, I/A 3 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-23
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-162-23
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-23
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-168-23