LATORRE PEINADO JAVIER
Informe ejecutivo de LATORRE PEINADO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LATORRE PEINADO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COUPAGE WINES SL | Socio Unico | 20/03/2019 | |
COUPAGE WINES SL | Administrador Unico | 20/03/2019 |
VINCULACIONES DE LATORRE PEINADO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LATORRE PEINADO JAVIER
Empresa: COUPAGE WINES SL
Administrador Unico
- Latorre Peinado Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625 , F 122, S 8, H J 23617, I/A 1 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-23
Empresa: COUPAGE WINES SL
Socio Único
- Latorre Peinado Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625 , F 122, S 8, H J 23617, I/A 1 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-23
Empresa: GESLOCAXA SL
Administrador Unico
- Latorre Peinado Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 162, S 8, H J 17600, I/A 6 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-23
Empresa: DISLAYPE SL
Administrador Unico
- Latorre Peinado Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 209, S 8, H J 8047, I/A 4 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-23
Empresa: GESLOCAXA SL
Administrador Unico
- Latorre Peinado Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 161, S 8, H J 17600, I/A 5 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-23
Empresa: DISLAYPE SL
Administrador Unico
- Latorre Peinado Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 209, S 8, H J 8047, I/A 3 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-23
Información de LATORRE PEINADO JAVIER
Mostramos los datos de LATORRE PEINADO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LATORRE PEINADO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos