LATORRE GOMEZ RAMON
Informe ejecutivo de LATORRE GOMEZ RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LATORRE GOMEZ RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESLOCAXA SL | Apoderado | 02/12/2016 | |
LATORRE JAEN SL | Apoderado | 02/12/2016 |
VINCULACIONES DE LATORRE GOMEZ RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LATORRE GOMEZ RAMON
Empresa: LATORRE JAEN SL
Apoderado
- Latorre Gomez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 63, S 8, H J 6245, I/A 5 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-23
Empresa: GESLOCAXA SL
Apoderado
- Latorre Gomez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 162, S 8, H J 17600, I/A 8 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-23
Empresa: DISLAYPE SL
Administrador Unico
- Latorre Gomez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 209, S 8, H J 8047, I/A 3 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-23
Empresa: LATORRE JAEN SL
Administrador Unico
- Latorre Gomez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 63, S 8, H J 6245, I/A 3 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-23
Información de LATORRE GOMEZ RAMON
Mostramos los datos de LATORRE GOMEZ RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LATORRE GOMEZ RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos