DAGU AGROPECUARIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Cabanillas del Campo
Provincia Guadalajara
Razón Social DAGU AGROPECUARIA SL
CIF B19240522
Capital Social 5637420.0 Euros
Actividad Avicultura
Fecha de Constitución 17/10/2006
Página Web www.dagu.es
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario DAGU SA
Auditor GRANT THORNTON SLP
VINCULACIONES DE DAGU AGROPECUARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DAGU AGROPECUARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Auditor | 04/08/2014 | 06/09/2022 |
Cubillo Calzada Rafael | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/10/2021 | 06/09/2022 |
Cubillo Calzada Rafael | Administrador Mancomunado | 21/03/2022 | 06/09/2022 |
DAGU SA | Socio Unico | 08/10/2021 | 06/09/2022 |
Gigante Arcos Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/04/2019 | 06/09/2022 |
Gigante Caraballo Alvaro Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2020 | 06/09/2022 |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 20/11/2019 | 06/09/2022 |
Lapeña Botija Maria Lourdes | Apoderado Mancomunado | 03/01/2022 | 06/09/2022 |
Lapeña Botija Maria Lourdes | Apoderado Solidario | 03/01/2022 | 06/09/2022 |
Moran Garcia Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/04/2019 | 06/09/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DAGU AGROPECUARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 20, S 8, H GU 6012, I/A 18 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-19
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 20, S 8, H GU 6012, I/A 18 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-19
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 20, S 8, H GU 6012, I/A 17 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-19
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 20, S 8, H GU 6012, I/A 17 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-19
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 18, S 8, H GU 6012, I/A 16 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-19
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 635 , F 12, S 8, H GU 6012, I/A 16 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-19
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 635 , F 12, S 8, H GU 6012, I/A 15 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-19
- Sociedades absorbidas: EL ESPINAR DEL HENARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 635 , F 9, S 8, H GU 6012, I/A 14 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-11-19
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 635 , F 7, S 8, H GU 6012, I/A 13 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-19
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 225, S 8, H GU 6012, I/A 12 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-19