EL ESPINAR DEL HENARES SL - EXTINGUIDA
VINCULACIONES DE EL ESPINAR DEL HENARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL ESPINAR DEL HENARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAGU SA | Socio Unico | 29/08/2013 | 29/12/2020 |
DAGU SA | Administrador Unico | 29/08/2013 | 29/12/2020 |
Garcia Gil Francisco Javier | Consejero | 29/08/2013 | |
Garcia Gil Luis Alberto | Presidente | 29/08/2013 | |
Garcia Gil Luis Alberto | Consejero | 29/08/2013 | |
Garcia Gil Luis Alberto | Apoderado Solidario | 29/08/2013 | |
Gigante Arcos Juan | Secretario | 29/08/2013 | |
Gigante Arcos Juan | Consejero | 29/08/2013 | |
Gigante Arcos Juan | Apoderado Solidario | 29/08/2013 | |
Plaza Escarpa Jose | Consejero | 29/08/2013 |
ACTOS BORME DE EL ESPINAR DEL HENARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 168, S 8, H GU 3729, I/A 3 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-11-19
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 168, S 8, H GU 3729, I/A 3 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-11-19
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 167, S 8, H GU 3729, I/A 2 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 167, S 8, H GU 3729, I/A 2 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-19
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 167, S 8, H GU 3729, I/A 2 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-19
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 167, S 8, H GU 3729, I/A 2 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-19
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 167, S 8, H GU 3729, I/A 2 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-19
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2012-10-19
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-202-19
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-188-19