GIGANTE CARABALLO ALVARO JUAN
Informe ejecutivo de GIGANTE CARABALLO ALVARO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIGANTE CARABALLO ALVARO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAGU SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/01/2020 |
VINCULACIONES DE GIGANTE CARABALLO ALVARO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIGANTE CARABALLO ALVARO JUAN
Empresa: DAGU AGROPECUARIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gigante Caraballo Alvaro Juan
- Orea Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 635 , F 7, S 8, H GU 6012, I/A 13 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-19
Empresa: DAGU SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gigante Caraballo Alvaro Juan
- Orea Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 201, S 8, H GU 374, I/A 58 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-19
Información de GIGANTE CARABALLO ALVARO JUAN
Mostramos los datos de GIGANTE CARABALLO ALVARO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIGANTE CARABALLO ALVARO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos