DACHAL CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jesus Hernandez Guzman, 19
Código Postal 38110
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social DACHAL CANARIAS SL
CIF B28236461
Capital Social 46875.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
Auditor Parrilla Lopez Francisco
VINCULACIONES DE DACHAL CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DACHAL CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alas Diaz Jose Alfredo | Liquidador | 28/01/2013 | 15/10/2014 |
Parrilla Lopez Francisco | Auditor | 17/05/2011 | 15/10/2014 |
Robayna Hernandez Maria Nieves | Apoderado | 12/05/2010 | 15/10/2014 |
Alas Diaz Jose Alfredo | Administrador Unico | 12/05/2010 | 28/01/2013 |
Alas Diaz Jose Alfredo | Secretario | 11/01/2010 | 12/05/2010 |
Alas Diaz Jose Alfredo | Consejero Delegado Mancomunado | 12/05/2010 | |
Alas Diaz Jose Alfredo | Consejero | 12/05/2010 | |
Arricivita Vives Miguel Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 12/05/2010 | |
Arricivita Vives Miguel Jose | Consejero | 12/05/2010 | |
De Saso Del Castillo Juan Manuel | Consejero | 12/05/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DACHAL CANARIAS SL
- NOTA: Para hacer constar que en virtud de Mandamiento expedido el día 21 de octubre de 2015, por el/la Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº4 de Santa Cruz de Tenerife, don/doña Francisco Martín Ortega, con número de procedimiento 37/2015, y según lo dispuesto en el artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social, se declara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 208, S 8, H TF 4151, I/A M4 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 224, S 8, H TF 4151, I/A 19 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DACHAL CANARIAS SL
Nif:B28236461
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Número:1
Juez / Ponente:ANA FERNANDEZ ARRANZ
Parte Dispositiva:
ACUERDO: DECLARAR EL CONCURSO instado por la Procuradora Doña Paloma Aguirre López, en nombre y representación de DACHAL CANARIAS SL en liquidación, y al mismo.tiempo su CONCLUSION, por insuficiencia de masa activa, con extinción de la persona jurídica y cancelación de su inscripción en el Registro
Fecha de Resolución:16/06/2014
Número Procedimiento Concursal:193/2014
Datos Registrales:
Tomo:
857
Libro:
0
Folio:
224
Hoja:
8-4151
Inscripción:
19
Fecha Inscripción15/10/2014
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 224, S 8, H TF 4151, I/A 19 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DACHAL CANARIAS SL
Nif:B28236461
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Número:1
Juez / Ponente:ANA FERNANDEZ ARRANZ
Parte Dispositiva:
ACUERDO: DECLARAR EL CONCURSO instado por la Procuradora Doña Paloma Aguirre López, en nombre y representación de DACHAL CANARIAS SL en liquidación, y al mismo.tiempo su CONCLUSION, por insuficiencia de masa activa, con extinción de la persona jurídica y cancelación de su inscripción en el Registro
Fecha de Resolución:16/06/2014
Número Procedimiento Concursal:193/2014
Datos Registrales:
Tomo:
857
Libro:
0
Folio:
224
Hoja:
8-4151
Inscripción:
19
Fecha Inscripción15/10/2014
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 224, S 8, H TF 4151, I/A 19 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 224, S 8, H TF 4151, I/A 19 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 223, S 8, H TF 4151, I/A 18 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 223, S 8, H TF 4151, I/A 18 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 223, S 8, H TF 4151, I/A 18 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-38
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 223, S 8, H TF 4151, I/A 17 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-38
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 25º. RETRIBUCION. El cargo de Administrador será remunerado y percibirá la retribución que fije la Junta general para cada ejercicio. . Artículo 28º. DERECHO DE INFORMACION DE LOS SOCIOS. Cualquier socio tendrá derecho a obtener, a partir de la convocatoria de la Junta General, de forma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 223, S 8, H TF 4151, I/A 16 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-38