ALAS DIAZ JOSE ALFREDO
Informe ejecutivo de ALAS DIAZ JOSE ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALAS DIAZ JOSE ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUTECAN CANARIAS SL | Liquidador | 29/12/2016 | 29/12/2016 |
HUTECAN CANARIAS SL | Administrador Unico | 11/01/2013 | 29/12/2016 |
DACHAL CANARIAS SL | Liquidador | 28/01/2013 | 15/10/2014 |
DACHAL CANARIAS SL | Administrador Unico | 12/05/2010 | 28/01/2013 |
JUMASA SA | Secretario | 03/11/2010 | |
JUMASA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 03/11/2010 | |
JUMASA SA | Consejero | 03/11/2010 | |
DACHAL CANARIAS SL | Secretario | 11/01/2010 | 12/05/2010 |
DACHAL CANARIAS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 12/05/2010 | |
DACHAL CANARIAS SL | Consejero | 12/05/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALAS DIAZ JOSE ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALAS DIAZ JOSE ALFREDO
Empresa: HUTECAN CANARIAS SL
Liquidador
- Alas Diaz Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 184, S 8, H TF 51204, I/A 2 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-38
Empresa: HUTECAN CANARIAS SL
Administrador Unico
- Alas Diaz Jose Alfredo
Liquidador
- Alas Diaz Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 184, S 8, H TF 51204, I/A 2 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-38
Empresa: DACHAL CANARIAS SL
Liquidador
- Alas Diaz Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 224, S 8, H TF 4151, I/A 19 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-38
Empresa: DACHAL CANARIAS SL
Liquidador
- Alas Diaz Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 223, S 8, H TF 4151, I/A 18 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-38
Empresa: DACHAL CANARIAS SL
Administrador Unico
- Alas Diaz Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 223, S 8, H TF 4151, I/A 18 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-38
Empresa: HUTECAN CANARIAS SL
Administrador Unico
- Alas Diaz Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 184, S 8, H TF 51204, I/A 1 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-38
Empresa: JUMASA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alas Diaz Jose Alfredo
- Arricivita Vives Miguel Jose
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Alas Diaz Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2076 , F 181, S 8, H TF 2526, I/A 9 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-38
Empresa: DACHAL CANARIAS SL
Administrador Unico
- Alas Diaz Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 221, S 8, H TF 4151, I/A 12 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-38
Empresa: DACHAL CANARIAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alas Diaz Jose Alfredo
- Arricivita Vives Miguel Jose
- Robayna Hernandez Maria Nieves
Consejero
Presidente
Secretario
- Alas Diaz Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 221, S 8, H TF 4151, I/A 12 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-38
Empresa: DACHAL CANARIAS SL
Apoderado Solidario
- Alas Diaz Jose Alfredo
- Miguel Arricivita Vives
- Robayna Hernandez Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 221, S 8, H TF 4151, I/A 11 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-38
VER MAS ACTOS
Información de ALAS DIAZ JOSE ALFREDO
Mostramos los datos de ALAS DIAZ JOSE ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALAS DIAZ JOSE ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos