ARRICIVITA VIVES MIGUEL JOSE
Informe ejecutivo de ARRICIVITA VIVES MIGUEL JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARRICIVITA VIVES MIGUEL JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPERGRIP SL | Administrador Unico | 20/07/2010 | 16/09/2013 |
JUMASA SA | Consejero | 03/11/2010 | 11/05/2011 |
JUMASA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 03/11/2010 | |
DACHAL CANARIAS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 12/05/2010 | |
DACHAL CANARIAS SL | Consejero | 12/05/2010 | |
DACHAL CANARIAS SL | Secretario | 11/01/2010 |
VINCULACIONES DE ARRICIVITA VIVES MIGUEL JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRICIVITA VIVES MIGUEL JOSE
Empresa: IMPERGRIP SL
Administrador Unico
- Arricivita Vives Miguel Jose
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 211, S 8, H TF 47543, I/A 2 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-38
Empresa: JUMASA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arricivita Vives Miguel Jose
- De Saso Del Castillo Juan Manuel
- Del Saso Hernandez Maria Cristina
- Hernandez Marichal Maria Nieves
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2076 , F 182, S 8, H TF 2526, I/A 11 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-38
Empresa: JUMASA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arricivita Vives Miguel Jose
- De Saso Del Castillo Juan Manuel
- Del Saso Hernandez Maria Cristina
- Hernandez Marichal Maria Nieves
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2076 , F 181, S 8, H TF 2526, I/A 9 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-38
Empresa: JUMASA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alas Diaz Jose Alfredo
- Arricivita Vives Miguel Jose
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alas Diaz Jose Alfredo
- Arricivita Vives Miguel Jose
- Del Saso Castillo Juan Manuel
- Hernandez Marichal Maria Nieves
- Robayna Hernandez Maria Nieves
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2076 , F 181, S 8, H TF 2526, I/A 9 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-38
Empresa: IMPERGRIP SL
Administrador Unico
- Arricivita Vives Miguel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 209, S 8, H TF 47543, I/A 1 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-38
Empresa: DACHAL CANARIAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alas Diaz Jose Alfredo
- Arricivita Vives Miguel Jose
- Robayna Hernandez Maria Nieves
Consejero
- Alas Diaz Jose Alfredo
- Arricivita Vives Miguel Jose
- De Saso Del Castillo Juan Manuel
- Ramirez Diaz Jose Luis
- Robayna Hernandez Maria Nieves
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 221, S 8, H TF 4151, I/A 12 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-38
Empresa: DACHAL CANARIAS SL
Secretario
- Arricivita Vives Miguel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 221, S 8, H TF 4151, I/A 10 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-38
Información de ARRICIVITA VIVES MIGUEL JOSE
Mostramos los datos de ARRICIVITA VIVES MIGUEL JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRICIVITA VIVES MIGUEL JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos