CONSULTORIA GESTION Y RECURSOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Goya, 1
Código Postal 13610
Municipio Campo de Criptana
Provincia Ciudad Real
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSULTORIA GESTION Y RECURSOS SL
CIF B85163731
Capital Social 11584.0 Euros
Fecha de Constitución 16/07/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSULTORIA GESTION Y RECURSOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSULTORIA GESTION Y RECURSOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Iniesta Ayuso- Morales Joaquin | Administrador Unico | 08/01/2015 | 27/05/2021 |
Iniesta Sanchez- Manjavacas Vicenta-maria | Apoderado | 25/04/2017 | 27/05/2021 |
Iniesta Sanchez- Manjavacas Vicenta-maria | Liquidador Unico | 27/05/2021 | 27/05/2021 |
Iniesta Ayuso- Morales Joaquin | Administrador Mancomunado | 26/09/2014 | 08/01/2015 |
Reillo Santos-olmo Angel | Administrador Mancomunado | 26/09/2014 | 08/01/2015 |
Iniesta Ayuso- Morales Joaquin | Administrador Solidario | 26/09/2014 | |
Reillo Santos-olmo Angel | Administrador Solidario | 26/09/2014 |
ACTOS BORME DE CONSULTORIA GESTION Y RECURSOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 39, S 8, H CR 19887, I/A 7 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 39, S 8, H CR 19887, I/A 7 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-13
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 39, S 8, H CR 19887, I/A 7 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-13
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 39, S 8, H CR 19887, I/A 7 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 39, S 8, H CR 19887, I/A 7 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-13
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 38, S 8, H CR 19887, I/A 6 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-13
- C/ GOYA 1 (CAMPO DE CRIPTANA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 38, S 8, H CR 19887, I/A 5 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-13
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 38, S 8, H CR 19887, I/A 5 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 38, S 8, H CR 19887, I/A 5 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-13
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 38, S 8, H CR 19887, I/A 5 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-13