INIESTA SANCHEZ- MANJAVACAS VICENTA-MARIA
Informe ejecutivo de INIESTA SANCHEZ- MANJAVACAS VICENTA-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE INIESTA SANCHEZ- MANJAVACAS VICENTA-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NETMAGISTER SL | Apoderado | 25/04/2017 | |
INTERMAGISTER SL | Apoderado | 25/04/2017 | |
INDALISMA SL | Apoderado | 25/04/2017 | |
EMBOTELLADORA CAMPOALBA SL | Apoderado | 25/04/2017 |
VINCULACIONES DE INIESTA SANCHEZ- MANJAVACAS VICENTA-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INIESTA SANCHEZ- MANJAVACAS VICENTA-MARIA
Empresa: CONSULTORIA GESTION Y RECURSOS SL
Liquidador Unico
- Iniesta Sanchez- Manjavacas Vicenta-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 39, S 8, H CR 19887, I/A 7 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-13
Empresa: CONSULTORIA GESTION Y RECURSOS SL
Apoderado
- Iniesta Sanchez- Manjavacas Vicenta-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 38, S 8, H CR 19887, I/A 6 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-13
Empresa: EMBOTELLADORA CAMPOALBA SL
Apoderado
- Iniesta Sanchez- Manjavacas Vicenta-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 168, S 8, H CR 22224, I/A 3 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-13
Empresa: INDALISMA SL
Apoderado
- Iniesta Sanchez- Manjavacas Vicenta-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 511 , F 201, S 8, H CR 20179, I/A 4 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-13
Empresa: INTERMAGISTER SL
Apoderado
- Iniesta Sanchez- Manjavacas Vicenta-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351 , F 133, S 8, H CR 13489, I/A 6 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-13
Empresa: NETMAGISTER SL
Apoderado
- Iniesta Sanchez- Manjavacas Vicenta-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 189, S 8, H CR 15893, I/A 5 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-13
Empresa: INDALISMA SL
Administrador Unico
- Iniesta Sanchez- Manjavacas Vicenta-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 511 , F 201, S 8, H CR 20179, I/A 3 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-13
Empresa: INDALISMA SL
Administrador Unico
- Iniesta Sanchez- Manjavacas Vicenta-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 511 , F 199, S 8, H CR 20179, I/A 1 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-13-13
Empresa: INDALISMA SL
Socio Único
- Iniesta Sanchez- Manjavacas Vicenta-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 511 , F 199, S 8, H CR 20179, I/A 1 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-13-13
Información de INIESTA SANCHEZ- MANJAVACAS VICENTA-MARIA
Mostramos los datos de INIESTA SANCHEZ- MANJAVACAS VICENTA-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INIESTA SANCHEZ- MANJAVACAS VICENTA-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos