INIESTA AYUSO- MORALES JOAQUIN
Informe ejecutivo de INIESTA AYUSO- MORALES JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE INIESTA AYUSO- MORALES JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDALISMA SL | Administrador Unico | 28/01/2015 | |
NETMAGISTER SL | Administrador Unico | 08/01/2015 | |
INTERMAGISTER SL | Administrador Unico | 08/01/2015 | |
EMBOTELLADORA CAMPOALBA SL | Administrador Unico | 04/12/2012 |
VINCULACIONES DE INIESTA AYUSO- MORALES JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INIESTA AYUSO- MORALES JOAQUIN
Empresa: CONSULTORIA GESTION Y RECURSOS SL
Administrador Unico
- Iniesta Ayuso- Morales Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 39, S 8, H CR 19887, I/A 7 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-13
Administrador Mancomunado
- Iniesta Ayuso- Morales Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 170, S 8, H CR 3347, I/A 7 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-13
Administrador Mancomunado
- Iniesta Ayuso- Morales Joaquin
- Reillo Santos-olmo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 29, S 8, H CR 16928, I/A 4 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-13
Empresa: INDALISMA SL
Administrador Unico
- Iniesta Ayuso- Morales Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 511 , F 201, S 8, H CR 20179, I/A 3 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-13
Empresa: INTERMAGISTER SL
Administrador Unico
- Iniesta Ayuso- Morales Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351 , F 133, S 8, H CR 13489, I/A 5 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-13
Empresa: INTERMAGISTER SL
Administrador Mancomunado
- Iniesta Ayuso- Morales Joaquin
- Reillo Santos-olmo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351 , F 133, S 8, H CR 13489, I/A 5 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-13
Empresa: CONSULTORIA GESTION Y RECURSOS SL
Administrador Unico
- Iniesta Ayuso- Morales Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 38, S 8, H CR 19887, I/A 5 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-13
Empresa: CONSULTORIA GESTION Y RECURSOS SL
Administrador Mancomunado
- Iniesta Ayuso- Morales Joaquin
- Reillo Santos-olmo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 38, S 8, H CR 19887, I/A 5 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-13
Empresa: NETMAGISTER SL
Administrador Unico
- Iniesta Ayuso- Morales Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 189, S 8, H CR 15893, I/A 4 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-13
Empresa: NETMAGISTER SL
Administrador Mancomunado
- Iniesta Ayuso- Morales Joaquin
- Reillo Santos-olmo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 189, S 8, H CR 15893, I/A 4 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-13
VER MAS ACTOS
Información de INIESTA AYUSO- MORALES JOAQUIN
Mostramos los datos de INIESTA AYUSO- MORALES JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INIESTA AYUSO- MORALES JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos