CONSTRUCCIONES SOLERA SL - EXTINGUIDA
Razón Social CONSTRUCCIONES SOLERA SL
CIF B03036944
Nombres Anteriores
- CONSTRUCCIONES SOLERA SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES SOLERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES SOLERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Solera Juan Antonio | Apoderado | 05/03/2024 | |
Garcia Solera Y Vera Maria Gracia | Administrador Unico | 05/02/2021 | 05/03/2024 |
Garcia Solera Juan Antonio | Presidente | 17/12/2009 | 05/02/2021 |
Garcia Solera Juan Antonio | Consejero | 17/12/2009 | 05/02/2021 |
Garcia Solera Y Vera Maria Gracia | Consejero Delegado | 30/01/2013 | 05/02/2021 |
Garcia Solera Y Vera Maria Gracia | Consejero | 17/12/2009 | 05/02/2021 |
Vera Muntaner Magdalena | Consejero | 17/12/2009 | 05/02/2021 |
Vera Muntaner Magdalena | Secretario | 17/12/2009 | 05/02/2021 |
Garcia Solera Juan Antonio | Consejero Delegado Solidario | 17/12/2009 | 30/01/2013 |
Vera Muntaner Magdalena | Consejero Delegado Solidario | 17/12/2009 | 30/01/2013 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES SOLERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 219, S 8, H A 13393, I/A 9 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 219, S 8, H A 13393, I/A 9 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 219, S 8, H A 13393, I/A 9 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-03
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 219, S 8, H A 13393, I/A 8 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 219, S 8, H A 13393, I/A 8 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-03
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 219, S 8, H A 13393, I/A 8 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-03
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLERA SA
- Desembolsado: 601.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 140, S 8, H A 13393, I/A 7 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-03
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLERA SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 140, S 8, H A 13393, I/A 7 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-03
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLERA SA
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 140, S 8, H A 13393, I/A 7 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-03
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLERA SA
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 140, S 8, H A 13393, I/A 7 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-03