GARCIA SOLERA JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA SOLERA JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA SOLERA JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES SOLERA SL | Apoderado | 05/03/2024 | |
CONSTRUCCIONES SOLERA SL | Presidente | 17/12/2009 | 05/02/2021 |
CONSTRUCCIONES SOLERA SL | Consejero | 17/12/2009 | 05/02/2021 |
CONSTRUCCIONES SOLERA SL | Consejero Delegado Solidario | 17/12/2009 | 30/01/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA SOLERA JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SOLERA JUAN ANTONIO
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLERA SL
Apoderado
- Garcia Solera Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 219, S 8, H A 13393, I/A 9 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-03
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLERA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Solera Juan Antonio
- Garcia Solera Y Vera Maria Gracia
- Vera Muntaner Magdalena
Presidente
- Garcia Solera Juan Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 219, S 8, H A 13393, I/A 8 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-03
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLERA SA
Consejero
- Garcia Solera Juan Antonio
- Garcia Solera Y Vera Maria Gracia
- Vera Muntaner Magdalena
Presidente
- Garcia Solera Juan Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 140, S 8, H A 13393, I/A 7 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-03
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLERA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Solera Juan Antonio
- Vera Muntaner Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 140, S 8, H A 13393, I/A 7 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-03
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLERA SA
Consejero
- Garcia Solera Juan Antonio
- Garcia Solera Y Vera Maria Gracia
- Vera Muntaner Magdalena
Presidente
- Garcia Solera Juan Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 140, S 8, H A 13393, I/A 6 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-03
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLERA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Solera Juan Antonio
- Vera Muntaner Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 140, S 8, H A 13393, I/A 6 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-03
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLERA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Solera Juan Antonio
- Vera Muntaner Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 140, S 8, H A 13393, I/A 6 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-03
Información de GARCIA SOLERA JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA SOLERA JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SOLERA JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos