GARCIA SOLERA Y VERA MARIA GRACIA
Informe ejecutivo de GARCIA SOLERA Y VERA MARIA GRACIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA SOLERA Y VERA MARIA GRACIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES SOLERA SL | Administrador Unico | 05/02/2021 | 05/03/2024 |
CONSTRUCCIONES SOLERA SL | Consejero Delegado | 30/01/2013 | 05/02/2021 |
CONSTRUCCIONES SOLERA SL | Consejero | 17/12/2009 | 05/02/2021 |
VINCULACIONES DE GARCIA SOLERA Y VERA MARIA GRACIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SOLERA Y VERA MARIA GRACIA
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLERA SL
Administrador Unico
- Garcia Solera Y Vera Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 219, S 8, H A 13393, I/A 9 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-03
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLERA SL
Administrador Unico
- Garcia Solera Y Vera Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 219, S 8, H A 13393, I/A 8 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-03
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLERA SL
Consejero Delegado
- Garcia Solera Y Vera Maria Gracia
Consejero
- Garcia Solera Juan Antonio
- Garcia Solera Y Vera Maria Gracia
- Vera Muntaner Magdalena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 219, S 8, H A 13393, I/A 8 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-03
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLERA SA
Consejero
- Garcia Solera Juan Antonio
- Garcia Solera Y Vera Maria Gracia
- Vera Muntaner Magdalena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 140, S 8, H A 13393, I/A 7 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-03
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLERA SA
Consejero Delegado
- Garcia Solera Y Vera Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 140, S 8, H A 13393, I/A 7 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-03
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLERA SA
Consejero
- Garcia Solera Juan Antonio
- Garcia Solera Y Vera Maria Gracia
- Vera Muntaner Magdalena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 140, S 8, H A 13393, I/A 6 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-03
Información de GARCIA SOLERA Y VERA MARIA GRACIA
Mostramos los datos de GARCIA SOLERA Y VERA MARIA GRACIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SOLERA Y VERA MARIA GRACIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos