CONSTRUCCIONES BETORET ARTESERO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bodeguetes, 26
Código Postal 46190
Municipio Riba-roja de Túria
Provincia Valencia
Razón Social CONSTRUCCIONES BETORET ARTESERO SL
CIF B98235294
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 01/04/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES BETORET ARTESERO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES BETORET ARTESERO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Betoret Alcacer Jose | Liquidador Unico | 20/12/2019 | 20/12/2019 |
Betoret Alcacer Jose | Administrador Unico | 21/01/2014 | 20/12/2019 |
Artesero Ocaña Antonio | Administrador Solidario | 08/04/2010 | 21/01/2014 |
Betoret Alcacer Jose | Administrador Solidario | 08/04/2010 | 21/01/2014 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES BETORET ARTESERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9161, L 6444, F 216, S 8, H V 138160, I/A 3 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9161, L 6444, F 216, S 8, H V 138160, I/A 3 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9161, L 6444, F 216, S 8, H V 138160, I/A 3 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9161, L 6444, F 216, S 8, H V 138160, I/A 3 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9161, L 6444, F 216, S 8, H V 138160, I/A 3 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9161, L 6444, F 216, S 8, H V 138160, I/A 2 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9161, L 6444, F 216, S 8, H V 138160, I/A 2 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9161, L 6444, F 216, S 8, H V 138160, I/A 2 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-162-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9161, L 6444, F 214, S 8, H V 138160, I/A 1 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-46