BETORET ALCACER JOSE
Informe ejecutivo de BETORET ALCACER JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BETORET ALCACER JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES BETORET ARTESERO SL | Liquidador Unico | 20/12/2019 | 20/12/2019 |
CONSTRUCCIONES BETORET ARTESERO SL | Administrador Unico | 21/01/2014 | 20/12/2019 |
CONSTRUCCIONES BETORET ARTESERO SL | Administrador Solidario | 08/04/2010 | 21/01/2014 |
PROMOCIONES ARTESERO SL | Administrador Solidario | 28/10/2011 | |
PROMOCIONES ARTESERO SL | Liquidador Unico | 28/10/2011 | 28/10/2011 |
VINCULACIONES DE BETORET ALCACER JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BETORET ALCACER JOSE
Empresa: CONSTRUCCIONES BETORET ARTESERO SL
Liquidador Unico
- Betoret Alcacer Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9161, L 6444, F 216, S 8, H V 138160, I/A 3 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-46
Empresa: CONSTRUCCIONES BETORET ARTESERO SL
Administrador Unico
- Betoret Alcacer Jose
Liquidador Unico
- Betoret Alcacer Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9161, L 6444, F 216, S 8, H V 138160, I/A 3 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-46
Empresa: CONSTRUCCIONES BETORET ARTESERO SL
Administrador Unico
- Betoret Alcacer Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9161, L 6444, F 216, S 8, H V 138160, I/A 2 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-46
Empresa: CONSTRUCCIONES BETORET ARTESERO SL
Administrador Solidario
- Artesero Ocaña Antonio
- Betoret Alcacer Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9161, L 6444, F 216, S 8, H V 138160, I/A 2 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-46
Empresa: PROMOCIONES ARTESERO SL
Liquidador Unico
- Betoret Alcacer Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049, L 1361, F 55, S 8, H V 18415, I/A 8 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-46
Empresa: PROMOCIONES ARTESERO SL
Administrador Solidario
- Artesero Ocaña Antonio
- Betoret Alcacer Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049, L 1361, F 55, S 8, H V 18415, I/A 8 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-46
Empresa: CONSTRUCCIONES BETORET ARTESERO SL
Administrador Solidario
- Artesero Ocaña Antonio
- Betoret Alcacer Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9161, L 6444, F 214, S 8, H V 138160, I/A 1 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-46
Información de BETORET ALCACER JOSE
Mostramos los datos de BETORET ALCACER JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BETORET ALCACER JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos