ARTESERO OCAÑA ANTONIO
Informe ejecutivo de ARTESERO OCAÑA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARTESERO OCAÑA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUNDRA VIATGES SL | Socio Unico | 21/06/2010 | |
TUNDRA VIATGES SL | Administrador Unico | 21/06/2010 |
VINCULACIONES DE ARTESERO OCAÑA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTESERO OCAÑA ANTONIO
Empresa: CONSTRUCCIONES BETORET ARTESERO SL
Administrador Solidario
- Artesero Ocaña Antonio
- Betoret Alcacer Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9161, L 6444, F 216, S 8, H V 138160, I/A 2 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-46
Empresa: PROMOCIONES ARTESERO SL
Administrador Solidario
- Artesero Ocaña Antonio
- Betoret Alcacer Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049, L 1361, F 55, S 8, H V 18415, I/A 8 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-46
Empresa: TUNDRA VIATGES SL
Administrador Unico
- Artesero Ocaña Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9194, L 6477, F 70, S 8, H V 139264, I/A 1 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-46
Empresa: TUNDRA VIATGES SL
Socio Único
- Artesero Ocaña Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9194, L 6477, F 70, S 8, H V 139264, I/A 1 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-46
Empresa: CONSTRUCCIONES BETORET ARTESERO SL
Administrador Solidario
- Artesero Ocaña Antonio
- Betoret Alcacer Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9161, L 6444, F 214, S 8, H V 138160, I/A 1 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-46
Información de ARTESERO OCAÑA ANTONIO
Mostramos los datos de ARTESERO OCAÑA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTESERO OCAÑA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos