CONIUM SL - EXTINGUIDA
Dirección social PSAJE MESTRE ANTONI TORRANDELL 2 ENTLO.
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social CONIUM SL
CIF B57631962
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/09/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Niederer Robert
VINCULACIONES DE CONIUM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONIUM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bassa Morey Andres | Apoderado | 14/04/2016 | 12/07/2017 |
Caduff Aldo | Administrador Unico | 25/10/2013 | 12/07/2017 |
Caduff Aldo | Liquidador | 12/07/2017 | 12/07/2017 |
Niederer Robert | Socio Unico | 07/09/2009 | 12/07/2017 |
Niederer Robert | Apoderado | 16/09/2009 | 12/07/2017 |
Niederer Robert | Socio único | 12/07/2017 | |
Bassa Morey Andres | Administrador Unico | 28/05/2010 | 25/10/2013 |
Palmer Cabrinetti Luis | Administrador Unico | 07/09/2009 | 28/05/2010 |
ACTOS BORME DE CONIUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 79, S 8, H PM 64512, I/A 6 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 79, S 8, H PM 64512, I/A 6 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 79, S 8, H PM 64512, I/A 6 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 79, S 8, H PM 64512, I/A 6 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 79, S 8, H PM 64512, I/A 6 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 79, S 8, H PM 64512, I/A 5 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 79, S 8, H PM 64512, I/A 4 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 79, S 8, H PM 64512, I/A 4 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-154-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-233-07