CADUFF ALDO
Informe ejecutivo de CADUFF ALDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CADUFF ALDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NERIUM DE MALLORCA SL | Administrador Unico | 13/08/2019 | |
GESTORIA MICER DE MALLORCA SL | Administrador Unico | 13/08/2019 |
VINCULACIONES DE CADUFF ALDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CADUFF ALDO
Empresa: GESTORIA MICER DE MALLORCA SL
Administrador Unico
- Caduff Aldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2824 , F 141, S 8, H PM 59460, I/A 8 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-07
Empresa: NERIUM DE MALLORCA SL
Administrador Unico
- Caduff Aldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2415 , F 18, S 8, H PM 65309, I/A 6 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-07
Empresa: CONIUM SL
Liquidador
- Caduff Aldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 79, S 8, H PM 64512, I/A 6 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-07
Empresa: CONIUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 79, S 8, H PM 64512, I/A 6 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-07
Empresa: NERIUM DE MALLORCA SL
Administrador Unico
- Caduff Aldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2415 , F 18, S 8, H PM 65309, I/A 5 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-07
Empresa: GESTORIA MICER DE MALLORCA SL
Administrador Unico
- Caduff Aldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2294 , F 84, S 8, H PM 59460, I/A 7 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-07
Empresa: GESTORIA MICER DE MALLORCA SL
Administrador Unico
- Caduff Aldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2294 , F 83, S 8, H PM 59460, I/A 5 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-07
Empresa: NERIUM DE MALLORCA SL
Administrador Unico
- Caduff Aldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2415 , F 17, S 8, H PM 65309, I/A 3 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-07
Empresa: CONIUM SL
Administrador Unico
- Caduff Aldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 79, S 8, H PM 64512, I/A 4 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-07
Información de CADUFF ALDO
Mostramos los datos de CADUFF ALDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CADUFF ALDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos