NIEDERER ROBERT
Informe ejecutivo de NIEDERER ROBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NIEDERER ROBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NERIUM DE MALLORCA SL | Socio Unico | 22/02/2010 | |
GESTORIA MICER DE MALLORCA SL | Socio Unico | 16/07/2009 |
VINCULACIONES DE NIEDERER ROBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIEDERER ROBERT
Empresa: CONIUM SL
Apoderado
- Bassa Morey Andres
- Niederer Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 79, S 8, H PM 64512, I/A 6 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-07
Empresa: CONIUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 79, S 8, H PM 64512, I/A 6 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-07
Empresa: NERIUM DE MALLORCA SL
Socio Único
- Niederer Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2415 , F 16, S 8, H PM 65309, I/A 1 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-07
Empresa: CONIUM SL
Apoderado
- Niederer Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 78, S 8, H PM 64512, I/A 2 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-07
Empresa: CONIUM SL
Socio Único
- Niederer Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 77, S 8, H PM 64512, I/A 1 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-07
Empresa: GESTORIA MICER DE MALLORCA SL
Socio Único
- Niederer Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2294 , F 83, S 8, H PM 59460, I/A 3 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-07
Información de NIEDERER ROBERT
Mostramos los datos de NIEDERER ROBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIEDERER ROBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos