COMUNIDAD MEDINA MUÑOZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Juventud, 4
Código Postal 21730
Municipio Almonte
Provincia Murcia
Razón Social COMUNIDAD MEDINA MUÑOZ SL
CIF B21192380
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COMUNIDAD MEDINA MUÑOZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMUNIDAD MEDINA MUÑOZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acevedo Medina Ana Maria | Pr.Cons.Liq | 08/01/2020 | 08/01/2020 |
Acevedo Medina Ana Maria | M.Cons.Liq | 08/01/2020 | 08/01/2020 |
Acevedo Medina Ana Maria | Consejero | 06/11/2018 | 08/01/2020 |
Acevedo Medina Ana Maria | Presidente | 06/11/2018 | 08/01/2020 |
Diaz Medina Diego Del Pilar | M.Cons.Liq | 08/01/2020 | 08/01/2020 |
Diaz Medina Diego Del Pilar | Consejero | 06/11/2018 | 08/01/2020 |
Medina Torres Diego | M.Cons.Liq | 08/01/2020 | 08/01/2020 |
Medina Torres Diego | Consejero | 06/11/2018 | 08/01/2020 |
Muñoz Cerrato Jose | Secr.Cons.Li | 08/01/2020 | 08/01/2020 |
Muñoz Cerrato Jose | M.Cons.Liq | 08/01/2020 | 08/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMUNIDAD MEDINA MUÑOZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 223, S 8, H H 2932, I/A 8 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-21
M.Cons.Liq
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 223, S 8, H H 2932, I/A 8 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 223, S 8, H H 2932, I/A 7 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-21
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Consejo de Liquidación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 223, S 8, H H 2932, I/A 7 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-21
M.Cons.Liq
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 223, S 8, H H 2932, I/A 7 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-21
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 223, S 8, H H 2932, I/A 7 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-21
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 223, S 8, H H 2932, I/A 6 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-21
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 222, S 8, H H 2932, I/A 5 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-21
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 222, S 8, H H 2932, I/A 5 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-21
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-21