DIAZ MEDINA DIEGO DEL PILAR
Informe ejecutivo de DIAZ MEDINA DIEGO DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ MEDINA DIEGO DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAUCHOS SAN DIEGO SL | Consejero | 11/01/2022 | 02/08/2023 |
CAUCHOS SAN DIEGO SL | Consejero | 25/10/2018 | 11/01/2022 |
COMUNIDAD MEDINA MUÑOZ SL | M.Cons.Liq | 08/01/2020 | 08/01/2020 |
COMUNIDAD MEDINA MUÑOZ SL | Consejero | 06/11/2018 | 08/01/2020 |
VINCULACIONES DE DIAZ MEDINA DIEGO DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ MEDINA DIEGO DEL PILAR
Empresa: CAUCHOS SAN DIEGO SL
Consejero
- Diaz Medina Diego Del Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 26, S 8, H H 1766, I/A 11 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-21
Empresa: CAUCHOS SAN DIEGO SL
Consejero
- Acevedo Medina Ana Maria
- Diaz Medina Diego Del Pilar
- Medina Torres Maria Angeles
- Muñoz Cerrato Jose
- Muñoz Rodriguez Diego Jose
- Muñoz Torres Diego Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 25, S 8, H H 1766, I/A 10 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-21
Empresa: CAUCHOS SAN DIEGO SL
Consejero
- Acevedo Medina Ana Maria
- Diaz Medina Diego Del Pilar
- Medina Torres Diego
- Muñoz Cerrato Jose
- Muñoz Rodriguez Diego Jose
- Muñoz Torres Diego Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 25, S 8, H H 1766, I/A 10 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-21
Empresa: COMUNIDAD MEDINA MUÑOZ SL
M.Cons.Liq
- Acevedo Medina Ana Maria
- Diaz Medina Diego Del Pilar
- Medina Torres Diego
- Muñoz Cerrato Jose
- Muñoz Rodriguez Diego Jose
- Muñoz Torres Diego Jose
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 223, S 8, H H 2932, I/A 8 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-21
Empresa: COMUNIDAD MEDINA MUÑOZ SL
M.Cons.Liq
- Acevedo Medina Ana Maria
- Diaz Medina Diego Del Pilar
- Medina Torres Diego
- Muñoz Cerrato Jose
- Muñoz Rodriguez Diego Jose
- Muñoz Torres Diego Jose
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 223, S 8, H H 2932, I/A 7 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-21
Empresa: COMUNIDAD MEDINA MUÑOZ SL
Consejero
- Acevedo Medina Ana Maria
- Diaz Medina Diego Del Pilar
- Medina Torres Diego
- Muñoz Cerrato Jose
- Muñoz Rodriguez Diego Jose
- Muñoz Torres Diego Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 223, S 8, H H 2932, I/A 7 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-21
Empresa: COMUNIDAD MEDINA MUÑOZ SL
Consejero
- Acevedo Medina Ana Maria
- Diaz Medina Diego Del Pilar
- Medina Torres Diego
- Muñoz Cerrato Jose
- Muñoz Rodriguez Diego Jose
- Muñoz Torres Diego Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 222, S 8, H H 2932, I/A 5 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-21
Empresa: CAUCHOS SAN DIEGO SL
Consejero
- Acevedo Medina Ana Maria
- Diaz Medina Diego Del Pilar
- Medina Torres Diego
- Muñoz Cerrato Jose
- Muñoz Rodriguez Diego Jose
- Muñoz Torres Diego Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 24, S 8, H H 1766, I/A 7 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-21
Información de DIAZ MEDINA DIEGO DEL PILAR
Mostramos los datos de DIAZ MEDINA DIEGO DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ MEDINA DIEGO DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos