ACEVEDO MEDINA ANA MARIA
Informe ejecutivo de ACEVEDO MEDINA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ACEVEDO MEDINA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAUCHOS SAN DIEGO SL | Secretario | 02/08/2023 | |
CAUCHOS SAN DIEGO SL | Consejero | 11/01/2022 |
VINCULACIONES DE ACEVEDO MEDINA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACEVEDO MEDINA ANA MARIA
Empresa: CAUCHOS SAN DIEGO SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Acevedo Medina Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 26, S 8, H H 1766, I/A 11 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-21
Empresa: CAUCHOS SAN DIEGO SL
Consejero
Presidente
- Acevedo Medina Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 26, S 8, H H 1766, I/A 11 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-21
Empresa: CAUCHOS SAN DIEGO SL
Consejero
Presidente
- Acevedo Medina Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 25, S 8, H H 1766, I/A 10 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-21
Empresa: CAUCHOS SAN DIEGO SL
Consejero
- Acevedo Medina Ana Maria
- Diaz Medina Diego Del Pilar
- Medina Torres Diego
- Muñoz Cerrato Jose
- Muñoz Rodriguez Diego Jose
- Muñoz Torres Diego Jose
Presidente
Secretario
- Acevedo Medina Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 25, S 8, H H 1766, I/A 10 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-21
Empresa: CAUCHOS SAN DIEGO SL
Presidente
Secretario
- Acevedo Medina Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 25, S 8, H H 1766, I/A 9 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-21
Empresa: CAUCHOS SAN DIEGO SL
Presidente
- Acevedo Medina Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 25, S 8, H H 1766, I/A 9 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-21
Empresa: COMUNIDAD MEDINA MUÑOZ SL
M.Cons.Liq
- Acevedo Medina Ana Maria
- Diaz Medina Diego Del Pilar
- Medina Torres Diego
- Muñoz Cerrato Jose
- Muñoz Rodriguez Diego Jose
- Muñoz Torres Diego Jose
Pr.Cons.Liq
- Acevedo Medina Ana Maria
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 223, S 8, H H 2932, I/A 8 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-21
Empresa: COMUNIDAD MEDINA MUÑOZ SL
M.Cons.Liq
- Acevedo Medina Ana Maria
- Diaz Medina Diego Del Pilar
- Medina Torres Diego
- Muñoz Cerrato Jose
- Muñoz Rodriguez Diego Jose
- Muñoz Torres Diego Jose
Pr.Cons.Liq
- Acevedo Medina Ana Maria
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 223, S 8, H H 2932, I/A 7 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-21
Empresa: COMUNIDAD MEDINA MUÑOZ SL
Consejero
- Acevedo Medina Ana Maria
- Diaz Medina Diego Del Pilar
- Medina Torres Diego
- Muñoz Cerrato Jose
- Muñoz Rodriguez Diego Jose
- Muñoz Torres Diego Jose
Presidente
- Acevedo Medina Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 223, S 8, H H 2932, I/A 7 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-21
Empresa: COMUNIDAD MEDINA MUÑOZ SL
Presidente
- Acevedo Medina Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 223, S 8, H H 2932, I/A 6 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-21
VER MAS ACTOS
Información de ACEVEDO MEDINA ANA MARIA
Mostramos los datos de ACEVEDO MEDINA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACEVEDO MEDINA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos