COMUNICACION RADIOFONICA SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social COMUNICACION RADIOFONICA SA
CIF A28830891
Página Web www.cadenaser.es
VINCULACIONES DE COMUNICACION RADIOFONICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMUNICACION RADIOFONICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA DE EMISORAS DE TELEVISION SA | Liquidador | 10/09/2009 | 04/11/2010 |
Velez Santiago Francisco | Representante | 10/09/2009 | 04/11/2010 |
Garcia Mon Marañes Antonio | Secretario | 10/09/2009 | |
Garcia Mon Marañes Antonio | Consejero | 10/09/2009 | |
Gutierrez Caro Jose | Consejero | 10/09/2009 | |
Sainz Diaz Jose Luis | Presidente | 10/09/2009 | |
Sainz Diaz Jose Luis | Consejero Delegado | 10/09/2009 | |
Sainz Diaz Jose Luis | Consejero | 10/09/2009 |
ACTOS BORME DE COMUNICACION RADIOFONICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 159, S 8, H M 85686, I/A 65 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 159, S 8, H M 85686, I/A 65 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-134-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-84-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 158, S 8, H M 85686, I/A 64 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-181-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 158, S 8, H M 85686, I/A 64 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-181-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 158, S 8, H M 85686, I/A 64 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-181-28