PROMOTORA DE EMISORAS DE TELEVISION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gran Via, 32
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PROMOTORA DE EMISORAS DE TELEVISION SA
CIF A82523341
Actividad Actividades de programación y emisión de televisión
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Castellon Leal Manuel
Propietario PROMOTORA DE EMISORAS SL
Auditor De La Cruz Arguedas Paloma
VINCULACIONES DE PROMOTORA DE EMISORAS DE TELEVISION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOTORA DE EMISORAS DE TELEVISION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castellon Leal Manuel | Administrador Unico | 04/07/2018 | 14/01/2019 |
De La Cruz Arguedas Paloma | Auditor | 14/01/2010 | 14/01/2019 |
FGH AUDITORES SL | Auditor Suplente | 14/01/2010 | 14/01/2019 |
Garcia Mon Marañes Antonio | Secretario No Consejero | 13/03/2009 | 14/01/2019 |
PROMOTORA DE EMISORAS SL | Socio Unico | 26/07/2018 | 14/01/2019 |
Velez Santiago Francisco | Apoderado | 18/09/2009 | 14/01/2019 |
Velez Santiago Francisco | Apoderado | 21/05/2010 | 14/01/2019 |
Castellon Leal Manuel | Administrador Solidario | 21/11/2014 | 04/07/2018 |
Garcia Mon Marañes Antonio | Administrador Solidario | 21/11/2014 | 04/07/2018 |
Casas Ojeda Fernando | Apoderado | 03/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOTORA DE EMISORAS DE TELEVISION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 137, S 8, H M 244542, I/A 73 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 137, S 8, H M 244542, I/A 73 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 137, S 8, H M 244542, I/A 72 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 137, S 8, H M 244542, I/A 71 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 19º de los Estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 137, S 8, H M 244542, I/A 71 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 137, S 8, H M 244542, I/A 71 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 137, S 8, H M 244542, I/A 71 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 136, S 8, H M 244542, I/A 70 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 136, S 8, H M 244542, I/A 69 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-28
- Sociedades absorbidas: Promocion De Actividades Audiovisuales En Canarias
- Sociedades absorbidas: TV LOCAL EIVISSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 135, S 8, H M 244542, I/A 68 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28