COMPAÑIA AGRICOLA TESORILLO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Independencia, 21
Código Postal 50001
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMPAÑIA AGRICOLA TESORILLO SA
CIF A50073899
Capital Social 4199190.0 Euros
Actividad Cultivo de cítricos
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario SA MINERA CATALANO ARAGONESA
VINCULACIONES DE COMPAÑIA AGRICOLA TESORILLO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA AGRICOLA TESORILLO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dueso Anglada Jesus | Apoderado Solidario | 20/03/2020 | |
Dueso Anglada Jesus | Apoderado | 20/03/2020 | |
Fernando Ara Ismael | Apoderado Solidario | 20/03/2020 | |
Fernando Ara Ismael | Apoderado | 20/03/2020 | |
Fraj Gascon Miguel Angel | Apoderado | 16/01/2018 | 20/03/2020 |
Gallardo Benitez Fernando | Apoderado | 20/03/2020 | |
Galvache Pina Pablo | Representante | 26/10/2015 | 20/03/2020 |
Gonzalez Lamana Pablo-cruz | Apoderado | 20/03/2020 | |
Herrando Peña Fernando | Apoderado | 22/03/2017 | 20/03/2020 |
Lizarraga Cortes Fernando | Apoderado | 20/03/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMPAÑIA AGRICOLA TESORILLO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306 , F 132, S 8, H Z 3273, I/A 32 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306 , F 132, S 8, H Z 3273, I/A 32 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-50
Apoderado General
Apoderado Solidario
Apoderado
- Dueso Anglada Jesus
- Fernando Ara Ismael
- Fernando Ara Ismael
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Gallardo Benitez Fernando
- Gonzalez Lamana Pablo-cruz
- Gonzalez Lamana Pablo-cruz
- Herrando Peña Fernando
- Lizarraga Cortes Fernando
- Lores Lacambra Jesus
- Lores Lacambra Jesus
- Pallas Escanilla Jesus Javier Pablo
- Rituerto Gomez Juan- Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306 , F 132, S 8, H Z 3273, I/A 32 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-50
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306 , F 132, S 8, H Z 3273, I/A 32 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306 , F 132, S 8, H Z 3273, I/A 31 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-50
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306 , F 131, S 8, H Z 3273, I/A 30 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306 , F 130, S 8, H Z 3273, I/A 29 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306 , F 130, S 8, H Z 3273, I/A 28 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-50
Apoderado General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 192, S 8, H Z 3273, I/A 27 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-50
Apoderado General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 191, S 8, H Z 3273, I/A 26 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-50