FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 169
Empresas activas: 58
Cargos inactivos: 173
Empresas inactivas: 24
CARGOS DE FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLATIRON INVERSIONES SL | Secretario | 14/08/2024 | |
FLATIRON INVERSIONES SL | Consejero | 14/08/2024 | |
FLATIRON INVERSIONES SL | Consejero Delegado Solidario | 14/08/2024 | |
DATA CENTER ATALAYA DEL EBRO SL | Consejero | 30/07/2024 | |
DATA CENTER RIBERA ALTA DEL EBRO SL | Consejero | 30/07/2024 | |
DATA CENTER RIBERA ALTA DEL EBRO SL | Secretario | 30/07/2024 | |
DATA CENTER ATALAYA DEL EBRO SL | Secretario | 30/07/2024 | |
DATA CENTER ATALAYA DEL EBRO SL | Consejero Delegado Solidario | 30/07/2024 | |
DATA CENTER RIBERA ALTA DEL EBRO SL | Consejero Delegado Solidario | 30/07/2024 | |
TAUSTE BIOMETANO SL | Consejero Delegado Solidario | 31/10/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL
Empresa: FLATIRON INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Javier
Consejero
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Javier
- SA MINERA CATALANO ARAGONESA
Presidente
Secretario
- Fraj Gascon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 18350, I/A 9 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-26
Empresa: DATA CENTER RIBERA ALTA DEL EBRO SL
Consejero Delegado Solidario
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Guillermo
- Luengo Egido Javier
Consejero
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Guillermo
- Luengo Egido Javier
- SA MINERA CATALANO ARAGONESA
Presidente
Secretario
- Fraj Gascon Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 74439, I/A 1 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-50
Empresa: DATA CENTER ATALAYA DEL EBRO SL
Consejero Delegado Solidario
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Guillermo
- Luengo Egido Javier
Consejero
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Guillermo
- Luengo Egido Javier
- SA MINERA CATALANO ARAGONESA
Presidente
Secretario
- Fraj Gascon Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 74438, I/A 1 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-50
Empresa: MINERA TUROLENSE SA
Consejero Delegado Solidario
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Guillermo
- Luengo Egido Javier
Consejero
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Guillermo
- Luengo Egido Javier
- SA MINERA CATALANO ARAGONESA
Presidente
Secretario
- Fraj Gascon Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4389 , F 23, S 8, H Z 65090, I/A 13 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-50
Empresa: TAUSTE BIOMETANO SL
Consejero Delegado Solidario
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Guillermo
- Luengo Egido Javier
Consejero
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Guillermo
- Luengo Egido Javier
- SA MINERA CATALANO ARAGONESA
Presidente
Secretario
- Fraj Gascon Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4686 , F 152, S 8, H Z 73034, I/A 1 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-50
Empresa: EUROARCE GALICIA SL
Consejero Delegado Solidario
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Javier
- Saldaña Oliete Jose-manuel
Consejero
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Javier
- SA MINERA CATALANO ARAGONESA
- Saldaña Oliete Jose-manuel
- Saldaña Oliete Jose-manuel
Presidente
Secretario
- Fraj Gascon Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4680 , F 120, S 8, H Z 72881, I/A 1 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-50
Empresa: FRUTARIA MARKETS CANARIAS SL
Consejero Delegado Solidario
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Javier
Consejero
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Javier
- SA MINERA CATALANO-ARAGONESA (S.A.M
Presidente
Secretario
- Fraj Gascon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 161, S 8, H TF 55141, I/A 18 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-38
Empresa: VALLE DE EBRO URBANA SA
Consejero Delegado Solidario
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Javier
- Orera Peña Jose Ruben
- Saldaña Oliete Jose-manuel
Consejero
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Javier
- Orera Peña Jose Ruben
- SA MINERA CATALANO ARAGONESA
- Saldaña Oliete Jose-manuel
Presidente
Secretario
- Fraj Gascon Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4415 , F 157, S 8, H Z 50993, I/A 32 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-50
Empresa: EUROARCE MATERIAS PRIMAS SL
Consejero Delegado Solidario
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Javier
- Saldaña Oliete Jose-manuel
Consejero
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Javier
- SA MINERA CATALANO ARAGONESA
- Saldaña Oliete Jose-manuel
Presidente
Secretario
- Fraj Gascon Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4175 , F 110, S 8, H Z 45206, I/A 17 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-50
Empresa: CONVA LITERA SL
Consejero Delegado Solidario
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Javier
- Saldaña Oliete Jose-manuel
Consejero
- Fraj Gascon Miguel Angel
- Luengo Egido Javier
- SA MINERA CATALANO ARAGONESA
- Saldaña Oliete Jose-manuel
Presidente
Secretario
- Fraj Gascon Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704 , F 82, S 8, H HU 5789, I/A 6 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-22
VER MAS ACTOS
Información de FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos