GALVACHE PINA PABLO
Informe ejecutivo de GALVACHE PINA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE GALVACHE PINA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREA MADRID NUEVO NORTE SA | Apoderado Mancomunado | 05/07/2023 |
VINCULACIONES DE GALVACHE PINA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALVACHE PINA PABLO
Empresa: CREA MADRID NUEVO NORTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Galvache Pina Pablo
- Layus Cazcarro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35721 , F 41, S 8, H M 116748, I/A 120 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-28
Empresa: DISTRITO CASTELLANA NORTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35721 , F 34, S 8, H M 116748, I/A 108 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-28
Empresa: DISTRITO CASTELLANA NORTE SA
Apoderado
- Calleja Mateo Gonzalo
- Criado Cirujeda Sergio
- Del Pozo Villar Gema
- Fernandez Alvarez Arancha
- Galvache Pina Pablo
- Galvache Pina Pablo
- Hernandez Lopez Miguel
- Hernandez Lopez Miguel
- Layus Cazcarro Carlos
- Mate Sanz Jesus
- Piserra De Castro Belen
- Piserra De Castro Belen
- Rodriguez Del Saz Jose Luis
- Vaquero Garcia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35721 , F 29, S 8, H M 116748, I/A 106 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
Empresa: DISTRITO CASTELLANA NORTE SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35721 , F 24, S 8, H M 116748, I/A 99 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
Representante
- Galvache Pina Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34113 , F 170, S 8, H M 89276, I/A 49 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-28
Empresa: TRIPLE GEST SL
Representante
- Galvache Pina Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10812 , F 207, S 8, H M 170837, I/A 17 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-28
Empresa: ARCO IRIS GESTION SL
Representante
- Galvache Pina Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10817 , F 48, S 8, H M 170892, I/A 13 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-28
Empresa: MARTINSA NORTE SA
Administrador Mancomunado
Representante
- Galvache Pina Pablo
- Lopez Gonzalez Gumersindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16692 , F 219, S 8, H M 131852, I/A 21 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-28
Empresa: DISTRITO CASTELLANA NORTE SA
Apoderado
- Galvache Pina Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35721 , F 14, S 8, H M 116748, I/A 90 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-28
Empresa: MARTINSA NORTE SA
Administrador Mancomunado
Representante
- Galvache Pina Pablo
- Lopez Gonzalez Gumersindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16692 , F 218, S 8, H M 131852, I/A 20 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-28
VER MAS ACTOS
Información de GALVACHE PINA PABLO
Mostramos los datos de GALVACHE PINA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALVACHE PINA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos