COLLSEROLA AUDIOVISUAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Narcis Oller, 6
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social COLLSEROLA AUDIOVISUAL SL
CIF B63010839
Capital Social 18615.0 Euros
Actividad Actividades de programación y emisión de televisión
Fecha de Constitución 31/10/2002
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COLLSEROLA AUDIOVISUAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLLSEROLA AUDIOVISUAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Velez Santiago Francisco | Liquidador | 20/07/2018 | 20/07/2018 |
Velez Santiago Francisco | Administrador Unico | 28/11/2017 | 20/07/2018 |
PROMOTORA DE EMISORAS DE TELEVISION SA | Liquidador | 27/09/2011 | 28/11/2017 |
Velez Santiago Francisco | REPR.143 RRM | 27/09/2011 | 28/11/2017 |
Garcia Mediano Rafael | Presidente | 27/09/2011 | |
Garcia Mediano Rafael | Consejero | 27/09/2011 | |
Garcia Mon Marañes Antonio | Secretario No Consejero | 27/09/2011 | |
Marti Marti Josep Maria | Consejero | 27/09/2011 | |
Marti Marti Josep Maria | Consejero Delegado | 27/09/2011 | |
Pellin Garcia Alfred | Consejero | 27/09/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COLLSEROLA AUDIOVISUAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41410 , F 219, S 8, H B 262955, I/A 8 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41410 , F 219, S 8, H B 262955, I/A 8 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41410 , F 219, S 8, H B 262955, I/A 8 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-08
- REACTIVACION DE LA SOCIEDAD POR ACUERDO DE LA JUNTA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2017
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41410 , F 218, S 8, H B 262955, I/A 7 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Capital Anterior: | 13.154.685,00 | Euros |
Disminución de capital | 13.136.070,00 | Euros |
Capital Actual: | 18.615,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,86 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41410 , F 218, S 8, H B 262955, I/A 7 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Capital Anterior: | 85.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 13.069.685,00 | Euros |
Capital Actual: | 13.154.685,00 | Euros |
Porcentaje: | 15.376,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41410 , F 218, S 8, H B 262955, I/A 7 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41410 , F 218, S 8, H B 262955, I/A 7 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41410 , F 218, S 8, H B 262955, I/A 7 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08