COLASEM AIE - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social COLASEM AIE
CIF V61163283
Actividad Distribución de energía eléctrica
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COLASEM AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLASEM AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Naoki Taga | Apoderado | 28/09/2012 | 31/01/2019 |
Naoki Taga | Liquidador | 19/02/2016 | 31/01/2019 |
Noboru Hishikawa | Gerente | 28/09/2012 | 31/01/2019 |
Noboru Hishikawa | Apoderado | 28/09/2012 | 31/01/2019 |
Noboru Hishikawa | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 25/09/2013 | 31/01/2019 |
Noboru Hishikawa | Liquidador | 19/02/2016 | 31/01/2019 |
Vilaro Teixido David Juan | Apoderado | 28/09/2012 | 31/01/2019 |
Amat Badrinas Xavier | Secretario No Consejero | 25/09/2013 | 19/02/2016 |
Katsuaki Yamanouchi | Presidente | 25/09/2013 | 19/02/2016 |
Katsuaki Yamanouchi | Consejero | 25/09/2013 | 19/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COLASEM AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 133, S 8, H B 158107, I/A 18 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 133, S 8, H B 158107, I/A 18 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: INDUSTRIAL QUIMICA LASEM S.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 133, S 8, H B 158107, I/A 17 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 132, S 8, H B 158107, I/A 16 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 132, S 8, H B 158107, I/A 16 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 132, S 8, H B 158107, I/A 16 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
- MODIFICADA LA FORMA DE ACTUACION DE LOS CONSEJEROS DELEGADOS SEÑORES HISHIKAWA Y TAGA PASANDO A SER SOLIDARIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 132, S 8, H B 158107, I/A 15 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-08
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 131, S 8, H B 158107, I/A 14 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 131, S 8, H B 158107, I/A 14 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 40, S 8, H B 158107, I/A 13 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-08