NAOKI TAGA
Informe ejecutivo de NAOKI TAGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAOKI TAGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL QUIMICA LASEM SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 08/08/2013 |
VINCULACIONES DE NAOKI TAGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAOKI TAGA
Empresa: COLASEM AIE
Liquidador
- Naoki Taga
- Noboru Hishikawa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 133, S 8, H B 158107, I/A 18 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: INDUSTRIAL QUIMICA LASEM SA
Apoderado
- Naoki Taga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 25, S 8, H B 37602, I/A 64 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-08
Empresa: INDUSTRIAL QUIMICA LASEM SA
Consejero Delegado
- Naoki Taga
Consejero
- Naoki Taga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 24, S 8, H B 37602, I/A 62 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-08
Empresa: COLASEM AIE
Liquidador
- Naoki Taga
- Noboru Hishikawa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 132, S 8, H B 158107, I/A 16 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Empresa: COLASEM AIE
Consejero Delegado
- Naoki Taga
- Noboru Hishikawa
Consejero
- Katsuaki Yamanouchi
- Naoki Taga
- Noboru Hishikawa
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 132, S 8, H B 158107, I/A 16 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Empresa: COLASEM AIE
Consejero Delegado
- Naoki Taga
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Katsuaki Yamanouchi
- Naoki Taga
- Noboru Hishikawa
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 131, S 8, H B 158107, I/A 14 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Empresa: INDUSTRIAL QUIMICA LASEM SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Naoki Taga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 23, S 8, H B 37602, I/A 58 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-08
Empresa: INDUSTRIAL QUIMICA LASEM SA
Apoderado
- Naoki Taga
- Vilaro Teixido David Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 21, S 8, H B 37602, I/A 56 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-08
Empresa: COLASEM AIE
Apoderado
- Naoki Taga
- Vilaro Teixido David Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 40, S 8, H B 158107, I/A 13 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-08
Empresa: INDUSTRIAL QUIMICA LASEM SA
Consejero
- Naoki Taga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40494 , F 190, S 8, H B 37602, I/A 54 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-08
Información de NAOKI TAGA
Mostramos los datos de NAOKI TAGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAOKI TAGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos