KATSUAKI YAMANOUCHI
Informe ejecutivo de KATSUAKI YAMANOUCHI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KATSUAKI YAMANOUCHI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL QUIMICA LASEM SA | Consejero Delegado Mancomunado | 12/09/2011 |
VINCULACIONES DE KATSUAKI YAMANOUCHI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KATSUAKI YAMANOUCHI
Empresa: INDUSTRIAL QUIMICA LASEM SA
Consejero Delegado
- Katsuaki Yamanouchi
Consejero
- Katsuaki Yamanouchi
Presidente
- Katsuaki Yamanouchi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 25, S 8, H B 37602, I/A 65 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-08
Empresa: INDUSTRIAL QUIMICA LASEM SA
Consejero Delegado
- Hiroshi Okitsu
- Katsuaki Yamanouchi
- Noboru Hishikawa
Consejero
- Hiroshi Okitsu
- Katsuaki Yamanouchi
- Noboru Hishikawa
Presidente
- Katsuaki Yamanouchi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 24, S 8, H B 37602, I/A 62 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-08
Empresa: COLASEM AIE
Consejero Delegado
Consejero
- Katsuaki Yamanouchi
- Naoki Taga
- Noboru Hishikawa
Presidente
- Katsuaki Yamanouchi
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 132, S 8, H B 158107, I/A 16 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Empresa: INDUSTRIAL QUIMICA LASEM SA
Presidente
- Katsuaki Yamanouchi
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 23, S 8, H B 37602, I/A 59 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-08
Empresa: COLASEM AIE
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Katsuaki Yamanouchi
- Naoki Taga
- Noboru Hishikawa
Presidente
- Katsuaki Yamanouchi
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 131, S 8, H B 158107, I/A 14 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Empresa: INDUSTRIAL QUIMICA LASEM SA
Consejero Delegado
- Betriu Pi Josep
- Katsuaki Yamanouchi
- Noboru Hishikawa
Consejero Delegado Mancomunado
- Betriu Pi Josep
- Katsuaki Yamanouchi
- Noboru Hishikawa
Consejero
- Akira Seto
- Katsuaki Yamanouchi
- Noboru Hishikawa
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40494 , F 188, S 8, H B 37602, I/A 52 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-08
Información de KATSUAKI YAMANOUCHI
Mostramos los datos de KATSUAKI YAMANOUCHI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KATSUAKI YAMANOUCHI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos