COIGE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pedreres, 57
Código Postal 17820
Municipio Banyoles
Provincia Girona
Razón Social COIGE SL
CIF B17054487
Capital Social 435496.62 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Nombres Anteriores
- COIGE SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COIGE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COIGE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albert Puigdemont Ribas | Administrador Solidario | 20/01/2012 | 18/06/2012 |
Francesc Puigdemont Maso | Administrador Solidario | 20/01/2012 | 18/06/2012 |
ACTOS BORME DE COIGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 185, S 8, H GI 7886, I/A 18 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 185, S 8, H GI 7886, I/A 18 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-17
Capital Anterior: | 63.706,00 | Euros |
Aumento de capital: | 371.790,62 | Euros |
Capital Actual: | 435.496,62 | Euros |
Porcentaje: | 583,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 182, S 8, H GI 7886, I/A 17 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-17
Empresa: COIGE SA
Capital Anterior: | 63.707,28 | Euros |
Disminución de capital | 1,28 | Euros |
Capital Actual: | 63.706,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 182, S 8, H GI 7886, I/A 16 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-17
Empresa: COIGE SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 182, S 8, H GI 7886, I/A 16 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-17
Empresa: COIGE SA
- Denominación y forma adoptada: COIGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 182, S 8, H GI 7886, I/A 16 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-17
Empresa: COIGE SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-17
Empresa: COIGE SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-17
Empresa: COIGE SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-206-17