ALBERT PUIGDEMONT RIBAS
Informe ejecutivo de ALBERT PUIGDEMONT RIBAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBERT PUIGDEMONT RIBAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCALAMAR SA | Consejero Delegado Solidario | 27/04/2022 | |
ESCALAMAR SA | Presidente | 27/04/2022 | |
ESCALAMAR SA | Consejero | 27/04/2022 | |
PUIGDEMONT RIBAS SL | Administrador Unico | 04/10/2017 | |
MATRIX INMUEBLES SL | Administrador Solidario | 05/09/2017 | |
ESTUDI MAITE PRATS SL | Apoderado | 14/01/2013 |
VINCULACIONES DE ALBERT PUIGDEMONT RIBAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERT PUIGDEMONT RIBAS
Empresa: ESCALAMAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Albert Puigdemont Ribas
- Xavier Callol Bejar
Consejero
- Albert Puigdemont Ribas
- Francisco Puigdemont Maso
- Rafael Callol Soles
- Xavier Callol Bejar
Presidente
- Albert Puigdemont Ribas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 211, S 8, H GI 7806, I/A 14 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-17
Empresa: ESCALAMAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Albert Puigdemont Ribas
- Xavier Callol Bejar
Consejero
- Albert Puigdemont Ribas
- Francesc Puigdemont Maso
- Rafael Callol Soles
- Xavier Callol Bejar
Presidente
- Albert Puigdemont Ribas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 211, S 8, H GI 7806, I/A 14 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-17
Empresa: PUIGDEMONT RIBAS SL
Administrador Unico
- Albert Puigdemont Ribas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 81, S 8, H GI 11627, I/A 15 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-17
Empresa: PUIGDEMONT RIBAS SL
Administrador Solidario
- Albert Puigdemont Ribas
- Francesc Puigdemont Maso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 81, S 8, H GI 11627, I/A 15 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-17
Empresa: MATRIX INMUEBLES SL
Administrador Solidario
- Albert Puigdemont Ribas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2458 , F 215, S 8, H GI 41294, I/A 4 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-17
Empresa: ESCALAMAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Albert Puigdemont Ribas
- Xavier Callol Bejar
Consejero
- Albert Puigdemont Ribas
- Francesc Puigdemont Maso
- Rafael Callol Soles
- Xavier Callol Bejar
Presidente
- Albert Puigdemont Ribas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 210, S 8, H GI 7806, I/A 12 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-17
Empresa: ESTUDI MAITE PRATS SL
Apoderado
- Albert Puigdemont Ribas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2904 , F 55, S 8, H GI 54056, I/A 2 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-17
Empresa: COIGE SA
Administrador Solidario
- Albert Puigdemont Ribas
- Francesc Puigdemont Maso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 182, S 8, H GI 7886, I/A 16 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-17
Empresa: PUIGDEMONT RIBAS SL
Administrador Solidario
- Albert Puigdemont Ribas
- Francisco Puigdemont Maso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 78, S 8, H GI 11627, I/A 12 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-17
Información de ALBERT PUIGDEMONT RIBAS
Mostramos los datos de ALBERT PUIGDEMONT RIBAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERT PUIGDEMONT RIBAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos