CO AR BE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl L'Escorial, 23
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social CO AR BE SA
CIF A59126557
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CO AR BE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CO AR BE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arque Bertran Jose Oriol | Consejero | 26/07/2013 | 17/04/2023 |
Arque Bertran Jose Oriol | Consejero | 29/10/2019 | 17/04/2023 |
Arque Bertran Jose Oriol | Liquidador | 17/04/2023 | 17/04/2023 |
Arque Bertran Maria Montserrat | Liquidador | 17/04/2023 | 17/04/2023 |
Arque Bertran Maria Montserrat | Consejero | 12/08/2022 | 17/04/2023 |
Arque Bertran Maria Montserrat | Secretario | 12/08/2022 | 17/04/2023 |
Arque Bertran Maria Teresa | Consejero | 26/07/2013 | 17/04/2023 |
Arque Bertran Maria Teresa | Consejero Delegado | 27/12/2016 | 17/04/2023 |
Arque Bertran Maria Teresa | Consejero Delegado Solidario | 29/10/2019 | 17/04/2023 |
Arque Bertran Maria Teresa | Presidente | 29/10/2019 | 17/04/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CO AR BE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 162, S 8, H B 43962, I/A 13 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 162, S 8, H B 43962, I/A 13 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-08
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 162, S 8, H B 43962, I/A 13 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 162, S 8, H B 43962, I/A 12 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 162, S 8, H B 43962, I/A 12 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-08
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 162, S 8, H B 43962, I/A 11 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 161, S 8, H B 43962, I/A 10 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-08
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 161, S 8, H B 43962, I/A 10 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 161, S 8, H B 43962, I/A 9 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 161, S 8, H B 43962, I/A 9 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-08