ARQUE BERTRAN MARIA TERESA
Informe ejecutivo de ARQUE BERTRAN MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARQUE BERTRAN MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CO AR BE SA | Consejero | 26/07/2013 | 17/04/2023 |
CO AR BE SA | Consejero Delegado | 27/12/2016 | 17/04/2023 |
CO AR BE SA | Consejero Delegado Solidario | 29/10/2019 | 17/04/2023 |
CO AR BE SA | Presidente | 29/10/2019 | 17/04/2023 |
CO AR BE SA | Consejero | 29/10/2019 | 17/04/2023 |
CO AR BE SA | Liquidador | 17/04/2023 | 17/04/2023 |
CO AR BE SA | Presidente | 27/12/2016 | 29/10/2019 |
CO AR BE SA | Presidente | 26/07/2013 | 27/12/2016 |
VINCULACIONES DE ARQUE BERTRAN MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARQUE BERTRAN MARIA TERESA
Empresa: CO AR BE SA
Liquidador
- Arque Bertran Jose Oriol
- Arque Bertran Maria Montserrat
- Arque Bertran Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 162, S 8, H B 43962, I/A 13 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-08
Empresa: CO AR BE SA
Consejero Delegado Solidario
- Arque Bertran Maria Teresa
Consejero
- Arque Bertran Jose Oriol
- Arque Bertran Maria Montserrat
- Arque Bertran Maria Teresa
Liquidador
- Arque Bertran Jose Oriol
- Arque Bertran Maria Montserrat
- Arque Bertran Maria Teresa
Presidente
- Arque Bertran Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 162, S 8, H B 43962, I/A 13 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-08
Empresa: CO AR BE SA
Consejero Delegado Solidario
- Arque Bertran Maria Teresa
Consejero
- Arque Bertran Jose Oriol
- Arque Bertran Maria Teresa
Presidente
- Arque Bertran Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 162, S 8, H B 43962, I/A 11 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-08
Empresa: CO AR BE SA
Consejero Delegado
- Arque Bertran Maria Teresa
Consejero
Presidente
- Arque Bertran Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 161, S 8, H B 43962, I/A 10 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-08
Empresa: CO AR BE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arque Bertran Jose Maria
- Arque Bertran Jose Oriol
- Arque Bertran Maria Teresa
Presidente
- Arque Bertran Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 161, S 8, H B 43962, I/A 9 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-08
Empresa: CO AR BE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arque Bertran Jose Maria
- Arque Bertran Maria Teresa
- Bertran Llobet Maria Teresa
Presidente
- Arque Bertran Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 161, S 8, H B 43962, I/A 9 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-08
Información de ARQUE BERTRAN MARIA TERESA
Mostramos los datos de ARQUE BERTRAN MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARQUE BERTRAN MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos