ARQUE BERTRAN MARIA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de ARQUE BERTRAN MARIA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARQUE BERTRAN MARIA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CO AR BE SA | Liquidador | 17/04/2023 | 17/04/2023 |
CO AR BE SA | Consejero | 12/08/2022 | 17/04/2023 |
CO AR BE SA | Secretario | 12/08/2022 | 17/04/2023 |
CO AR BE SA | Secretario | 29/10/2019 | 12/08/2022 |
CO AR BE SA | Consejero | 27/12/2016 | 12/08/2022 |
CO AR BE SA | Secretario | 27/12/2016 | 12/08/2022 |
VINCULACIONES DE ARQUE BERTRAN MARIA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARQUE BERTRAN MARIA MONTSERRAT
Empresa: CO AR BE SA
Liquidador
- Arque Bertran Jose Oriol
- Arque Bertran Maria Montserrat
- Arque Bertran Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 162, S 8, H B 43962, I/A 13 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-08
Empresa: CO AR BE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arque Bertran Jose Oriol
- Arque Bertran Maria Montserrat
- Arque Bertran Maria Teresa
Liquidador
- Arque Bertran Jose Oriol
- Arque Bertran Maria Montserrat
- Arque Bertran Maria Teresa
Presidente
Secretario
- Arque Bertran Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 162, S 8, H B 43962, I/A 13 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-08
Empresa: CO AR BE SA
Consejero
- Arque Bertran Maria Montserrat
Secretario
- Arque Bertran Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 162, S 8, H B 43962, I/A 12 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-08
Empresa: CO AR BE SA
Consejero
- Arque Bertran Maria Montserrat
Secretario
- Arque Bertran Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 162, S 8, H B 43962, I/A 12 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-08
Empresa: CO AR BE SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Arque Bertran Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 162, S 8, H B 43962, I/A 11 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-08
Empresa: CO AR BE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arque Bertran Maria Montserrat
Presidente
Secretario
- Arque Bertran Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22856 , F 161, S 8, H B 43962, I/A 10 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-08
Información de ARQUE BERTRAN MARIA MONTSERRAT
Mostramos los datos de ARQUE BERTRAN MARIA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARQUE BERTRAN MARIA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos