CLOS BARENYS SL - EXTINGUIDA
Municipio Vila-seca
Provincia Tarragona
Razón Social CLOS BARENYS SL
CIF B43918531
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 10/08/2007
Página Web www.closbarenys.com
Nombres Anteriores
- BACH MENDEZ 707 SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario BODEGAS JM BACH I FILLS SL
VINCULACIONES DE CLOS BARENYS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLOS BARENYS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bach Kutschutter Javier | Consejero | 16/02/2012 | |
Bach Kutschutter Jose | Consejero | 16/02/2012 | |
Bach Voltes Jose Maria | Consejero | 16/02/2012 | |
Bach Voltes Jose Maria | Presidente | 09/11/2010 | 16/02/2012 |
BODEGAS JM BACH I FILLS SL | Socio Unico | 23/12/2011 | 16/02/2012 |
Vinaixa Campos Ingrid | Secretario | 16/02/2012 | |
Roget Alemany Joan | Consejero | 24/03/2011 | 23/12/2011 |
BODEGAS JM BACH I FILLS SL | Socio Unico | 09/11/2010 | 18/01/2011 |
Martin Chamorro Sergio | Consejero | 09/11/2010 | |
Mendez Cañete Maria Araceli | Consejero | 09/11/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CLOS BARENYS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 154, S 8, H T 37381, I/A 10 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 154, S 8, H T 37381, I/A 10 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-43
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 154, S 8, H T 37381, I/A 10 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-43
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 154, S 8, H T 37381, I/A 9 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-43
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 154, S 8, H T 37381, I/A 8 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-43
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 153, S 8, H T 37381, I/A 7 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-43
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 153, S 8, H T 37381, I/A 6 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-232-43
Empresa: BACH MENDEZ 707 SL
- CLOS BARENYS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 153, S 8, H T 37381, I/A 5 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-43
Empresa: BACH MENDEZ 707 SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 153, S 8, H T 37381, I/A 4 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-43