ROGET ALEMANY JOAN
Informe ejecutivo de ROGET ALEMANY JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ROGET ALEMANY JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANREAC QUIMICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/06/2018 |
VINCULACIONES DE ROGET ALEMANY JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROGET ALEMANY JOAN
Empresa: PANREAC QUIMICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42409 , F 179, S 8, H B 28883, I/A 103 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-08
Empresa: PANREAC QUIMICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42409 , F 179, S 8, H B 28883, I/A 103 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-08
Empresa: PANREAC QUIMICA SL
Director General
- Roget Alemany Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42409 , F 178, S 8, H B 28883, I/A 99 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-08
Empresa: MONTEPIO DE JUBILACIONES Y PREVISION SOCIAL DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS SUCESORAS DE UNICOLOR SA
V-P.JTA.RECT
- Roget Alemany Joan
Vocal Junta Rectora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22775 , F 191, S 8, H 42257, I/A 8 N (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-08
Empresa: CLOS BARENYS SL
Consejero
- Roget Alemany Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 154, S 8, H T 37381, I/A 9 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-43
Empresa: PERICLIMENO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Roget Alemany Joan
- Ruiz Vigo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 53, S 8, H SS 33707, I/A 4 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-20
Empresa: COMISTELCOM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Roget Alemany Joan
- Ruiz Vigo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 46, S 8, H SS 33554, I/A 4 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-20
Empresa: CLOS BARENYS SL
Consejero
- Roget Alemany Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 153, S 8, H T 37381, I/A 7 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-43
Empresa: PANREAC QUIMICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40456 , F 5, S 8, H B 28883, I/A 84 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-08
Empresa: PERICLIMENO SL
Consejero
- Bilbao Sorensen Mikel
- BODEGAS JM BACH I FILLS SL
- Gomez Garcia Oscar
- RODAS SERVICIOS XXI SL
- Roget Alemany Joan
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42207 , F 162, S 8, H B 329891, I/A 18 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-08
VER MAS ACTOS
Información de ROGET ALEMANY JOAN
Mostramos los datos de ROGET ALEMANY JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROGET ALEMANY JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos