BACH KUTSCHUTTER JOSE
Informe ejecutivo de BACH KUTSCHUTTER JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BACH KUTSCHUTTER JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS JM BACH I FILLS SL | Vicepresidente | 13/06/2018 | |
BODEGAS JM BACH I FILLS SL | Consejero | 08/10/2015 |
VINCULACIONES DE BACH KUTSCHUTTER JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BACH KUTSCHUTTER JOSE
Empresa: BODEGAS JM BACH I FILLS SL
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Bach Kutschutter Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2903 , F 105, S 8, H T 31856, I/A 13 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-43
Empresa: ALCA EDICIONS SL
Administrador Solidario
- Bach Kutschutter Jose
- Cano Lopez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 37, S 8, H T 40944, I/A 2 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-43
Empresa: BODEGAS JM BACH I FILLS SL
Consejero
- Bach Kutschutter Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 174, S 8, H T 31856, I/A 11 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-43
Empresa: CLOS BARENYS SL
Consejero
- Bach Kutschutter Javier
- Bach Kutschutter Jose
- Bach Voltes Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 154, S 8, H T 37381, I/A 10 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-43
Empresa: ALCA EDICIONS SL
Administrador Solidario
- Bach Kutschutter Jose
- Cano Lopez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 36, S 8, H T 40944, I/A 1 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-43
Información de BACH KUTSCHUTTER JOSE
Mostramos los datos de BACH KUTSCHUTTER JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BACH KUTSCHUTTER JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos