CLINICA VIRGEN DE LA VEGA SA - EXTINGUIDA
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social CLINICA VIRGEN DE LA VEGA SA
CIF A30008833
Capital Social 1.0753092E7 Euros
Actividad Actividades hospitalarias
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario HLA LAVINIA SALUD SL
VINCULACIONES DE CLINICA VIRGEN DE LA VEGA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLINICA VIRGEN DE LA VEGA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andres Rodriguez Villa Matons | Apoderado Mancomunado | 09/05/2014 | 30/11/2016 |
Benito Garcia Legaz Ruiz | Apoderado Mancomunado | 09/05/2014 | 30/11/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 12/02/2009 | 30/11/2016 |
Enrique De Porres Ortiz De Urbina | Apoderado Mancomunado | 09/05/2014 | 30/11/2016 |
Francisco Ivorra Miralles | Apoderado Mancomunado | 09/05/2014 | 30/11/2016 |
Francisco Javier Lopez Jerico | Apoderado Mancomunado | 09/05/2014 | 30/11/2016 |
HLA LAVINIA SALUD SL | Socio Unico | 18/08/2016 | 30/11/2016 |
Jesus Tirado Guallart | Apoderado Mancomunado | 09/05/2014 | 30/11/2016 |
Luis Navarro Merino | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/05/2014 | 30/11/2016 |
Manuel Soria Fernandez De Cordoba | Apoderado Mancomunado | 09/05/2014 | 30/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CLINICA VIRGEN DE LA VEGA SA
- Reapertura de la Hoja de la sociedad "Clínica Virgen de la Vega SA" por subsanación con fecha 30/12/2016 del acuerdo que motivó la escisión total de la misma y rectificación de la inscripción 49ª que motivó dicha escisión
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 148, S 8, H MU 10188, I/A 51 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 148, S 8, H MU 10188, I/A 50 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-30
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 148, S 8, H MU 10188, I/A 50 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 147, S 8, H MU 10188, I/A 49 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-30
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 147, S 8, H MU 10188, I/A 49 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-30
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 146, S 8, H MU 10188, I/A 48 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 146, S 8, H MU 10188, I/A 47 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-30
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 146, S 8, H MU 10188, I/A 46 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-30
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 146, S 8, H MU 10188, I/A 45 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-30
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 146, S 8, H MU 10188, I/A 45 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-30