BENITO ANDRES GARCIA LEGAZ RUIZ
Informe ejecutivo de BENITO ANDRES GARCIA LEGAZ RUIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BENITO ANDRES GARCIA LEGAZ RUIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA MATERNAL NUESTRA SEÑORA DE BELEN SA | Apoderado Mancomunado | 24/02/2014 | 18/10/2016 |
CLINICA VIRGEN DE LA VEGA SA | Consejero | 29/10/2010 | 07/10/2016 |
CLINICA VIRGEN DE LA VEGA SA | Secretario | 29/10/2010 | 20/11/2014 |
VINCULACIONES DE BENITO ANDRES GARCIA LEGAZ RUIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENITO ANDRES GARCIA LEGAZ RUIZ
Empresa: CLINICA VIRGEN DE LA VEGA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 147, S 8, H MU 10188, I/A 49 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-30
Empresa: CLINICA VIRGEN DE LA VEGA SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 146, S 8, H MU 10188, I/A 46 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-30
Empresa: CLINICA VIRGEN DE LA VEGA SA
Secretario
- Benito Andres Garcia Legaz Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 146, S 8, H MU 10188, I/A 45 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2318 , F 33, S 8, H MU 10051, I/A 47 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-30
Empresa: CLINICA VIRGEN DE LA VEGA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Benito Andres Garcia Legaz Ruiz
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 184, S 8, H MU 10188, I/A 37 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-30
Información de BENITO ANDRES GARCIA LEGAZ RUIZ
Mostramos los datos de BENITO ANDRES GARCIA LEGAZ RUIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENITO ANDRES GARCIA LEGAZ RUIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos