JOSE RAMON VICENTE RULL
Informe ejecutivo de JOSE RAMON VICENTE RULL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE RAMON VICENTE RULL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSPITAL INMACULADA GRUPO HLA SL | Consejero | 09/05/2023 | |
HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/08/2016 | |
HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA SL | Consejero | 08/06/2016 |
VINCULACIONES DE JOSE RAMON VICENTE RULL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE RAMON VICENTE RULL
Empresa: HOSPITAL INMACULADA GRUPO HLA SL
Consejero
- Jose Ramon Vicente Rull
- Mariano Caballero Caballero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 142, S 8, H GR 48606, I/A 14 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-18
Empresa: CLINICA VIRGEN DE LA VEGA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 147, S 8, H MU 10188, I/A 49 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-30
Empresa: HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andres Rodriguez Villa Matons
- Benito Garcia Legaz Ruiz
- Diego Lorenzo Saez
- Eduardo Jose Reina Infantes
- Enrique De Porres Ortiz De Urbina
- Francisco Ivorra Miralles
- Francisco Javier Lopez Jerico
- Gregorio Valero Garcia
- Gregorio Vicente Garcia
- Jesus Tirado Guallart
- Jose Ramon Vicente Rull
- Manuel Soria Fernandez De Cordoba
- Maria Dolores Alcalde Gomez
- Mariano Caballero Caballero
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 138, S 8, H MU 90172, I/A 2 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-30
Empresa: HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 133, S 8, H MU 90172, I/A 1 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-30
Empresa: CLINICA VIRGEN DE LA VEGA SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 146, S 8, H MU 10188, I/A 46 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-30
Empresa: CLINICA VIRGEN DE LA VEGA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 184, S 8, H MU 10188, I/A 37 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-30
Información de JOSE RAMON VICENTE RULL
Mostramos los datos de JOSE RAMON VICENTE RULL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE RAMON VICENTE RULL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos