CITARA RETAIL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 280
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CITARA RETAIL SL
CIF B19647478
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 12/07/2017
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario TALER REAL ESTATE SL
VINCULACIONES DE CITARA RETAIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CITARA RETAIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agusti Orero Maria Del Carmen | Apoderado | 04/10/2018 | 18/01/2020 |
Alcay Morandeira Carlos Jesus | Apoderado | 04/10/2018 | 18/01/2020 |
Arizcun Muñoz Aranzazu | Apoderado | 04/10/2018 | 18/01/2020 |
Bazaga Bustos Maria Angeles | Apoderado | 04/10/2018 | 18/01/2020 |
Blazquez Marquez Adolfo | Apoderado | 04/10/2018 | 18/01/2020 |
Bossy Jean-francois Pascal Emmanuel | Apoderado | 03/08/2018 | 18/01/2020 |
Burstedt Emma Helena Marta | Apoderado | 04/10/2018 | 18/01/2020 |
Bustos Salgado Itziar | Apoderado Solidario | 20/05/2019 | 18/01/2020 |
Caballero Martinez Jose Gabriel | Apoderado | 03/08/2018 | 18/01/2020 |
Calvo Carballo Victoria | Apoderado | 04/10/2018 | 18/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CITARA RETAIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39207 , F 215, S 8, H M 673664, I/A 14 (18/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39207 , F 215, S 8, H M 673664, I/A 14 (18/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
- QUEDAN CESADOS LOS REPRESENTANTES PERSONA FISICA DON ENRIQUE USED ALONSO Y DOÑA LAURA FERNANDEZ GARCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39207 , F 215, S 8, H M 673664, I/A 14 (18/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39207 , F 215, S 8, H M 673664, I/A 14 (18/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39207 , F 215, S 8, H M 673664, I/A 14 (18/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39207 , F 215, S 8, H M 673664, I/A 13 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39207 , F 214, S 8, H M 673664, I/A 12 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39207 , F 213, S 8, H M 673664, I/A 11 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37820 , F 74, S 8, H M 673664, I/A 10 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37820 , F 74, S 8, H M 673664, I/A 10 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28